Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Profil sahibi Walter Weiss | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotoğraf: bilinmiyor |
|
Güncel kulübü
Kulüp | İşlev | Göreve başladı | Sözleşme sonu | Maç Sayısı | Gol | Puan/maç | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LASK Frauen Bundesliga |
Sportlicher Leiter | 30.06.2023 | ? | - | - | - | |
LASK AKA Future League |
Sportlicher Leiter | 30.06.2023 | ? | - | - | - |
Çalıştırdığı kulüpler
Kulüp | Göreve başladı (Tarih) | Görevden ayrıldı (Tarih) | İşlev | Maç Sayısı | Gol | Puan/maç | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22/23 (30.06.2023) | Sportif Direktör | - | - | - | |||
|
22/23 (30.06.2023) | Sportif Direktör | - | - | - | |||
|
21/22 (30.04.2022) | 21/22 (30.06.2022) | Eş Teknik Direktör | - | - | - | ||
|
16/17 (01.07.2016) | 16/17 (30.06.2017) | Eş Teknik Direktör | - | - | - | ||
|
09/10 (05.07.2009) | 09/10 (31.01.2010) | Teknik Direktör | - | - | - | ||
|
08/09 (01.07.2008) | 08/09 (30.06.2009) | Teknik Direktör | - | - | - |